濮阳市教育局
-
濮阳市教育局领导班子成员
高尚功:濮阳市教育局党组书记、局长、一级调研员,油田教育中心党委书记。 李殿峰:濮阳市教育局党组副书记、一级调研员 王保全:濮阳市教育局党组副书记、一级调研员 ...
-
濮阳市教育局机关科室办公电话
办公室 办公电话:8991701
政策法规科 办公电话:8991711
财务科 办公电话:8991712
基础教育一科 办公电话:8976899
发展规划科 办公... -
濮阳市教育局副调研员刘赏林简历
刘赏林简历 刘赏林,男,汉族,1972年2月出生,河南滑县人,1994年12月入党,1992年12月参加工作,中国人民武装警察部队学院本科学历。 工作简历:历任濮阳市消防支队市区中队副...
-
濮阳市教育局副调研员邵中超简历
邵中超简历 邵中超,男,汉族,1964年12月出生,河南南乐人,1988年8月参加工作,河南师范大学本科学历。 工作简历:历任民进濮阳市委秘书长、市委副主委兼秘书长。 2011年1...
-
濮阳市教育局党组成员、副处级总督学李彩光简历
李彩光简历 李彩光,女,汉族,1963年7月出生,河南鹤壁人,1987年1月入党,1980年12月参加工作,河南教育学院本科学历。 工作简历:历任濮阳市教育局财务科科长;濮阳市教育信息中...
-
濮阳市教育局党组成员、濮阳市纪委监委驻濮阳市教育局纪检监察组组长张莉莉简历
张莉莉简历 张莉莉,女,汉族,1963年12月出生,河南滑县人,1985年12月入党,1980年11月参加工作,中央党校本科学历。 工作简历:历任共青团濮阳市委宣传部部长;濮阳市妇联城乡工...
-
濮阳市教育局党组成员、副局长段宏林简历
段宏林简历 段宏林,男,汉族,1963年5月出生,河南滑县人,1989年7月入党,1979年2月参加工作,河南省委党校本科学历。 工作简历:历任中共濮阳市委办公室老干科科长、秘书科科...
-
濮阳市教育局党组成员、副局长乔明福简历
乔明福简历 乔明福,男,汉族,1963年10月出生,河南台前县人,1984年6月入党,1982年8月参加工作,郑州大学本科学历。 工作简历:历任濮阳市市区王助乡党委委员(副科级);中共濮阳...
-
濮阳市教育局党组成员、副局长杨照华简历
杨照华简历 杨照华,男,汉族,1963年11月出生,河南范县人,1983年9月入党,1982年9月参加工作,中南大学本科学历。 工作简历:历任范县高码头乡副乡长、党委副书记、杨集乡党委...
-
濮阳市教育局党组副书记王保全简历
王保全简历 王保全,男,汉族,1963年5月出生,河南长垣人,1985年11月入党,1983年7月参加工作,郑州大学研究生学历。 工作简历:历任濮阳高新技术产业开发区办公室主任(副县级)...
-
濮阳市教育局党组副书记、调研员李殿峰简历
李殿峰简历 李殿峰,男,汉族,1970年2月出生,河南濮阳县人,1996年1月入党,1991年7月参加工作,南京师范大学本科学历。 工作简历:历任濮阳市油田教育中心办公室(党委办公室)...
-
濮阳市教育局党组书记、局长都国林简历
都国林简历 都国林,男,汉族,1962年8月出生,河南长垣人,1985年12月入党,1981年10月参加工作,河南省委党校研究生学历。 工作简历:历任濮阳市司法局办公室主任;濮阳市文化局...