江门市教育局
-
江门市教育局领导班子
江门市教育局局长、党组书记:张璐 江门市教育局党组成员、副局长:刘利元 江门市教育局党组成员、副局长:韦健宁 江门市教育局党组成员、主任督学:李立新 江门市...
-
江门市教育局副调研员徐卫江简历
徐卫江简历
现任江门市教育局副调研员
1979.09--1983.07 广西师范大学数学系数学专业学习 1983.07--1993.08 广西百色高中教师 1993.08--1995.09 江门... -
江门市教育局党组成员、副局长何迪川简历
何迪川简历
现任江门市教育局党组成员、副局长
1989.07--1993.07 广州师范大学(现更名为广州大学)就读政治经济管理系政治经济管理专业学习 1993.07--199... -
江门市教育局党组成员、副局长赵国松简历
赵国松简历
现任江门市教育局党组成员、副局长
1993.09--1997.06 中山大学政治学与行政学系行政管理专业本科学习 1997.06--1997.09 在家待业 1997.09... -
江门市教育局党组成员、纪检监察组组长叶民众简历
叶民众简历
现任江门市教育局党组成员、驻局纪检监察组组长
1990.09--1994.06 江西省赣南师范学院中文系学生 1994.08--1996.07 江门市高级技工学校教师(... -
江门市教育局党组成员、主任督学李立新简历
李立新简历
现任江门市教育局党组成员、主任督学
1993.07-1995.09 江门市幼儿师范学校教师 1995.09-1997.04 江门市幼儿师范学校办公室副主任 1997.04... -
江门市教育局党组成员、副局长韦健宁简历
韦健宁简历
现任江门市教育局党组成员、副局长、兼任机关党委书记
1981.09-1985.07 中南民族学院历史 1985.07-1993.03 广西民族干部学校教师、教研组长... -
江门市教育局党组成员、副局长刘利元简历
刘利元简历
现任江门市教育局党组成员、副局长
1993.09—1997.07 内蒙古水利学校水利水电工程建筑专业学习(其间:1997.06内蒙古师范大学汉语言文学专业... -
江门市教育局局长、党组书记张璐简历
张璐简历
现任江门市教育局局长、党组书记
1988.09-1992.07 中山大学数理统计专业学习 1992.07-1996.03 江门市统计局综合科科员 1996.03-1997.04 江...