成都市教育局
-
成都市教育局内设处室、负责人、电话
成都市教育局内设处室:
市委教育工作领导小组秘书组秘书处 联系电话: 61887923 处长:刘 江
办公室 联系电话:61881658 主任:敬仕勇
法规处 联... -
成都市教育局直属单位、地址、电话
成都市教育考试院 地 址: 成都市青羊区桂花巷34号 邮 编: 610041 电 话: 028-86691516 传 真: 028-86691565
成都市教育科学研究院 地 址:成都市青羊区东... -
成都市教育局领导班子成员
刘强:成都市委教育工委书记、成都市教育局党组书记、局长 万琳:成都市教育局副局长 马海军:成都市委教育工委委员、成都市教育局党组成员、副局长 何荣:成都市委教...
-
成都市教育局副巡视员万斌简历
万斌简历
现任成都市教育局副巡视员
1981.09-1985.07 西南师范大学数学系数学专业学生 1985.07-1986.07 成都市金牛区石羊中学任教 1986.07-1990.02... -
成都市教育局副巡视员张平简历
张平简历
现任成都市教育局副巡视员
1978.12-1981.08 陆军某团四营服役 1981.09-1983.09 天津运输工程学院汽车工程系学员 1983.09-1985.12 陆军某师... -
成都市教育局副巡视员夏光永简历
夏光永简历 现任成都市教育局副巡视员 1986.11-1988.09 步兵某团三营七连战士 1988.09-1990.07 装甲兵某学院学员 1990.07-1993.05 步兵某团二营五连排...
-
成都市教育局党组成员、机关党委书记唐萍简历
唐萍简历 现任成都市教育局党组成员、机关党委书记 1984.08-1990.02 成都市东城区教师进修校任教 1990.02-1991.12 成都市教委师资培训处试用期干部 199...
-
成都市教育局党组成员、市政府总督学陈蕾简历
陈蕾简历
现任成都市委教育工委委员、市教育局党组成员、市人民政府总督学
1980.09-1983.07 西昌师范专科学校数学系数学专业学习 1983.07-1988.03 凉山... -
成都市教育局党组成员、副局长沈鹏简历
沈鹏简历
现任成都市委教育工委委员、成都市教育局党组成员、副局长
1992.09-1996.07 四川师范学院英语教育专业学习 1996.07-2000.07 成都市旅游职业学校... -
成都市教育局副局长霍忠生简历
霍忠生简历
现任成都市委教育工委委员、成都市教育局副局长
1986.09-1990.07 重庆大学机械制造工艺及设备专业学习 1990.07-1995.08 成都量具刃具总厂工... -
成都市教育局党组成员、纪检监察组组长何明宇简历
何明宇简历
现任成都市委教育纪检监察工委书记、成都市教育局党组成员、市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长
1989.09-1993.07 四川师范学院教育系教育专业... -
成都市委教育工委委员、专职副书记,市教育局党组成员何荣简历
何荣简历
现任成都市委教育工作委员会委员、专职副书记,成都市教育局党组成员
1986.08-1987.07 成都市中学教研室工作(在成都七中实习) 1987.07-1991.09... -
成都市教育局党组成员、副局长马海军简历
马海军简历
现任成都市委教育工委委员,成都市教育局党组成员、副局长
1995.07-1996.06 成都市旅游职业学校教师、团委书记 1996.07-1999.06 成都市旅游职... -
成都市教育局副局长万琳简历
万琳简历
现任成都市教育局副局长
1988.07-1992.07 四川大学数学系数理统计专业学习 1992.07-1993.07 重庆一中任教 1993.07-2001.06 成都市武侯小学... -
成都市教育局党组书记、局长刘强简历
刘强简历
现任成都市委教育工委书记、成都市教育局党组书记、局长,成都大学党委书记
1985.09-1989.07 成都科技大学水利系水资源规划及利用专业学习 1989.07-1993.06 成都...