邯郸市教育局
-
邯郸市教育局领导班子成员
张荷红:邯郸市委教育工委书记、邯郸市教育局党组书记、局长 赵小丁:邯郸市委教育工委副书记、邯郸市教育局党组副书记、副局长 李瑄:邯郸市委教育工委委员、邯郸市...
-
邯郸市教育局副调研员侯希昌简历
侯希昌简历
侯希昌,男,汉族,1970年1月出生,磁县人,1988 年 7 月 加 入 中 国 共 产 党,1985年10月参加工作,现任邯郸市教育局副调研员。 1985.10--1986.02 北京军区某... -
邯郸市教育局副调研员胡振林简历
胡振林简历
胡振林,男,汉族,1963年1月出生,邯郸县人,1990 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1984年8月参加工作,现任邯郸市教育局副调研员。 1980.09--1984.08 河北师范... -
邯郸市教育局副调研员许克亮简历
许克亮简历
许克亮,男,汉族,1966年3月出生,临漳县人,1989 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1984年8月参加工作,现任邯郸市教育局副调研员。 1981.09--1984.08 河北大名... -
邯郸市教育局副调研员刘士杰简历
刘士杰简历
刘士杰,男,汉族,1963年7月出生,邯郸县人,1991 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1984年8月参加工作,现任邯郸市教育局副调研员。 1982.10--1984.07 邯郸地区... -
邯郸市教育局党组成员、副局长郭矿生简历
郭矿生简历
郭矿生,男,汉族,1965年9月出生,河南内黄人,1994 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1984年8月参加工作,现任邯郸市委教育工委委员、邯郸市教育局党组成员、副局... -
邯郸市教育局党组成员、纪检监察组组长赵洪亮简历
赵洪亮简历
赵洪亮,男,汉族,1965年4月出生,魏县人,1989 年 11 月 加 入 中 国 共 产 党,1985 年 8 月 参 加 工 作,中 央 党 校 大 学 学 历,现任邯郸市委教育工委委员、... -
邯郸市委教育工委专职副书记、邯郸市教育局党组成员齐晓兵简历
齐晓兵简历
齐晓兵,男,汉族,1971年9月出生,临漳人,1996 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1993 年 9 月 参 加 工 作,省 委 党 校 研 究 生 学 历,现任邯郸市委教育工委专职... -
邯郸市教育局党组成员、副局长李春生简历
李春生简历
李春生,男,汉族,1963年1月出生,曲周人,1985 年 5 月 加 入 中 国 共 产 党,1980年11月参加工作,大学学历,现任邯郸市委教育工委委员、邯郸市教育局党组成员、... -
邯郸市教育局党组成员、副局长李瑄简历
李瑄简历
李瑄,女,汉族,1968年1月出生,广东广州人,1996 年 2 月 加 入 中 国 共 产 党,1989年8月参加工作,研究生学历,现任邯郸市委教育工委委员、邯郸市教育局党组成员、... -
邯郸市教育局党组副书记、副局长赵小丁简历
赵小丁简历
赵小丁,男,汉族,1963年5月出生,涉县人,1992 年 2 月 加 入 中 国 共 产 党,1982年7月参加工作,大专学历,现任邯郸市委教育工委副书记、邯郸市教育局党组副书记... -
邯郸市教育局党组书记、局长张荷红简历
张荷红简历
张荷红,女,汉族,1967年7月出生,涉县人,1989 年 4 月 加 入 中 国 共 产 党,1985 年 9 月 参 加 工 作,省 委 党 校 在 职 研 究 生 经 济 管 理 专 业 毕 业,...