安康市教育体育局
-
安康市教育体育局党委委员、纪检监察组组长郑翔太简历
郑翔太简历
郑翔太,男,汉族,1964年8月出生,陕西汉滨人,1983年7月参加工作,1995 年 11 月 加 入 中 国 共 产 党,中 央 党 校 本 科 学 历,现任安康市教育体育局党委委员、... -
安康市教育体育局党委委员、副局长陈复勇简历
陈复勇简历
陈复勇,男,汉族,1975年10月出生,陕西岚皋人,1995年10月参加工作,1997 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,大学学历,现任安康市教育体育局党委委员、副局长。 1... -
安康市教育体育局副局长李黎简历
李黎简历
李黎,女,汉族,1968年2月出生,陕西平利人,1991年2月参加工作,无党派人士,中 央 党 校 大 学 学 历,现任安康市教育体育局副局长。 1987.09--1989.07 安康师范... -
安康市教育体育局党委委员、副局长刘先钧简历
刘先钧简历
刘先钧,男,汉族,1964年10月出生,陕西汉滨人,1983年10月参加工作,1987 年 11 月 加 入 中 国 共 产 党,大学学历,现任安康市教育体育局党委委员、副局长。 1... -
安康市教育体育局党委委员、副局长杜宗辉简历
杜宗辉简历
杜宗辉,男,汉族,1970年1月出生,陕西汉滨人,1991年7月参加工作,1995 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,大学学历,现任安康市教育体育局党委委员、副局长。 198... -
安康市教育体育局党委委员、安康中学党委书记胡开田简历
胡开田简历
胡开田,男,汉族,1964年4月出生,陕西汉滨人,1981年7月参加工作,1994 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,中 央 党 校 大 学 学 历,现任安康市教育体育局党委委员、... -
安康市教育体育局党委委员、市政府教育总督学武大明简历
武大明简历
武大明,男,汉族,1963年9月出生,陕西旬阳人,1981年7月参加工作,1986 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,中 央 党 校 大 学 学 历,现任安康市教育体育局党委委员、... -
安康市教育体育局党委书记、局长邹成燕简历
邹成燕简历
邹成燕,女,汉族,1963年2月出生,陕西汉滨人,1983年7月参加工作,1985 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,中 央 党 校 大 学 学 历,现任安康市教育体育局党委书记、... -
安康市教育体育局领导班子成员名单
邹成燕:安康市教育体育局党委书记、局长 武大明:安康市教育局体育局党委委员、市政府教育总督学(正县级) 胡开田:安康市教育体育局党委委员、安康中学党委书记 杜...