中航工业
-
中航工业|中国航空工业集团有限公司副总经理洪蛟简历
洪蛟简历 洪蛟,男,汉族,1969年8月生,江西都昌人,南京航空航天大学本科,洪蛟简历 北京航空航天大学硕士,研究员。现任中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理。...
-
中航工业|中国航空工业集团有限公司副总经理郝照平简历
郝照平简历 郝照平,男,汉族,1968年生,陕西洛南人,国防科技大学本科,中国航天工业总公司第一研究院硕士 郝照平简历,研究员。 现任中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理...
-
中航工业纪检监察组组长、党组成员任玉琨简历
任玉琨简历 任玉琨,男,汉族,1965年3月出生,黑龙江庆安人,1988年7月参加工作,任玉琨个人简历。哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业硕士,北京工业大学管理科学与工程专业博士...
-
中航工业|中国航空工业集团有限公司副总经理杨伟简历
杨伟简历 杨伟,男,汉族,1963年5月出生,四川资中人,1985年11月参加工作,1985 年 3 月 加 入 中 国 共 产 党,西北工业大学空气动力学专业本科,西北工业大学飞行力学专业硕士。...
-
中航工业|中国航空工业集团有限公司副总经理陈元先简历
陈元先简历
陈元先,男,汉族,1960年生,湖北孝感人,南京航空航天大学本科,北京航空航天大学博士,研究员。陈元先简历 现任中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理。... -
中国航空工业集团有限公司总会计师张民生简历|中航工业
本文为您介绍中航工业张民生简历相关内容,张民生,男,汉族,1968年生,山东莱西人,张民生简历 东北财经大学本科,巴黎HEC商学院在职硕士。现任中国航空工业集团有限公司党组成员、总会计师。...
-
中国航空工业集团有限公司党组副书记李本正简历|中航工业
本文为您提供中航工业李本正简历相关内容,李本正,男,汉族,1960年生,哈尔滨工业大学学士,高级工程师。李本正工作简历现任中国航空工业集团有限公司党组副书记、董事。...
-
中航工业|中国航空工业集团有限公司总经理罗荣怀简历
本文为您提供中航工业罗荣怀个人简历, 罗荣怀,男,汉族,1961年12月生,湖南永州人,罗荣怀工作简历1982年8月参加工作,1990 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,南京航空航天大学飞机设计系高空设备专业本科、四川省工商管理学院工商管理专业硕士...
-
中航工业|中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记谭瑞松简历
本文为您介绍中航工业谭瑞松简历 ,谭瑞松个人简历 谭瑞松,男,汉族,1962年2月生,湖南攸县人,1983年8月参加工作,1985 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,北京航空学院航空发动机设计及制造专业本科、哈尔滨工程大学船舶动力专业硕士...
-
中航工业领导团队|中国航空工业集团有限公司领导班子成员名单
本文为您介绍中航工业领导团队|中国航空工业集团有限公司领导班子成员名单等相关内容, 谭瑞松:中国航空工业集团有限公司(中航工业)董事长、党组书记
罗荣怀:中国航空工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记
李本正:中国航空工业集团有限公司党组副书记、董事
张民生:中国航空工业集团有限公司总会计师、党组成员
杨伟:中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理...